A apresentação está carregando. Por favor, espere

A apresentação está carregando. Por favor, espere

Métodos de Adição 278 + 356 2 + 3 = 5 5 278 + 356 7 + 5 = 12 5 63 42 Método Indiano (séc. Xll) 278 + 356 5 6 2 278 + 356 634 8 + 6 = 14 278 + 356 = 634.

Apresentações semelhantes


Apresentação em tema: "Métodos de Adição 278 + 356 2 + 3 = 5 5 278 + 356 7 + 5 = 12 5 63 42 Método Indiano (séc. Xll) 278 + 356 5 6 2 278 + 356 634 8 + 6 = 14 278 + 356 = 634."— Transcrição da apresentação:

1

2 Métodos de Adição

3 278 + 356 2 + 3 = 5 5 278 + 356 7 + 5 = 12 5 63 42 Método Indiano (séc. Xll) 278 + 356 5 6 2 278 + 356 634 8 + 6 = 14 278 + 356 = 634

4 Método de Bhaskara 345 + 488 = ? soma das unidades 5 + 8 = 13 soma das dezenas 4 + 8 = 12 soma das centenas 3 + 4 = 7 somas das somas = 833 CDU 3 +4 4 +8 5 +8 71213 CDU 17 17 1 2 3 833

5 Método de Bhaskara Adicionamos os números de acordo com a ordem que ocupam, ou seja, adicionamos os números das que ocupam as unidades, depois os que ocupam as dezenas, as centenas e assim por diante. Depois, a cada 10 unidade, adicionamos 1 dezena, a cada 10 dezenas uma centena, e assim por diante. REGRA

6 Subtração Método de

7 12025 - 3604 1 - 0 = 1 12025 - 3604 12 - 3 = 9 1 12025 - 3604 90 - 6 = 84 19 12025 - 3604 842 - 0 = 842 194 8 12025 - 3604 8425 - 4 = 8421 194 8 2 Método da subtração (830 d.C.) 12 025 - 3 604 = ?

8 Multiplicação Métodos de

9 Método utilizado no Egito Antigo 18 x 22 = ? 1 2 4 8 16 22 44 88 176 352 44 + 352 396 Distributiva dobro (16 + 2) x 22 = 396

10 Método utilizado pelos árabes 216 x 148 = ? 216 12 4 8 16 844 688 14 2 3 1 9 6 8 multiplicando multiplicador produto 0 0 00 0 0

11 Método utilizado pelos Babilônios 32 x 14 = ? 32 x 14 30 2 10 4 300 20 120 + 8 448 x x Decomposição numérica do multiplicando e do multiplicador

12 39 x 79 = ? Método utilizado pelos russos (passo duplo) 39 19 9 4 2 1 79 158 316 632 1 264 2 528 39 x 79 = 79 + 158 + 316 + 2 528 = 3 081

13 569 x 5 = ? 5 6 9 5 2 50 8 5 4 569 x 5 = 2 845 x x x Outro método (origem desconhecida)

14 23 x 17 = ? 23 + 17 = 40 23 - 17 = 6 : 2 20 3 ( ) 2 400 9 400 - 9 = 391 23 x 17 = 391

15 Demonstre algebricamente porque isso ocorre. Demonstre geometricamente a multiplicação 5 x 3.

16 a x b a + b a - b - -

17 8 cm 2 cm 1 cm 4 cm 16 cm 2 1 cm 2 3 cm 5 cm 3 cm 5 cm 3 cm 4 cm 1 cm 3 cm 5 cm

18 a) 14 x 32 = b) 104 x 23 = Resolva as seguintes operações: 2 392 448

19 U D U D a) 14 x 32 = 448 8 U + 2 D +12 D + 3 C 448

20 U D U D b) 104 x 23 = 2 392 12 U + 8 D +3 C + 2 UM 2 392 C

21 Divisão Métodos de

22 184 : 8 = ? 1 8 2 16 4 32 8 64 16 128 8 + 16 + 32 + 128 = 184 23 + Método utilizado pelos egípcios 184 : 8 = 23

23 (1200 + 90 + 9) : 3 = 1200 : 3 = 400 90 : 3 = 30 9 : 3 = 3 433 Método por decomposição 1299 : 3 = ? 1299 : 3 = 433

24 RESPOSTA ATIVIDADE 1 A = l 2 A = 2l 2 l

25 RESPOSTA ATIVIDADE 1 A = l 2 A = 2l 2 l A triângulo =

26 RESPOSTA ATIVIDADE 2 Comprimento da escada c c 2 = 200 2 + 60 2 c 2 = 40 000 + 3 600 c 2 = 43 600 c = 209 A escada possui 209 pés de comprimento Investigação Matemática 1) Se a torre fosse mais baixa e o rio mais largo, a escada seria maior ou menor ? 2) Elabore uma lei de formação que possibilite obter o aumento da margem (alargamento do rio), em função da redução da torre, tendo a escada o comprimento constante.

27 RESPOSTA ATIVIDADE 3 1) Seked2) Seked Valores estimados com base em Quéfren Fotografia:Dimensões aproximadas do bloco1,5 metros 140 m : 1,5 m = 93 camadas de blocos 112 m : (93 camadas) = 1,2 metros Haverá um recuo aproximado de 120 cm em relação a camada anterior.

28 hamsamukhi RESPOSTA ATIVIDADE 4 hamsamukhi Quais são os encaixes possíveis? 8 u.a.

29 RESPOSTA ATIVIDADE 6 Cada linha será formada pela ordem dos resultados da seqüência triangular anterior. Para obter o resultado do elemento da enésima linha (resultado da adição), basta adicionar os resultados da 1ª linha à enésima linha da seqüência anterior.


Carregar ppt "Métodos de Adição 278 + 356 2 + 3 = 5 5 278 + 356 7 + 5 = 12 5 63 42 Método Indiano (séc. Xll) 278 + 356 5 6 2 278 + 356 634 8 + 6 = 14 278 + 356 = 634."

Apresentações semelhantes


Anúncios Google